Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Navne | Legale ejere | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARKITEKTFIRMAET VEST A/S. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Storegade 32, Outrup ApS. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Pedersen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber. Endvidere er selskabets formål handel, investering og finansiering efter direktionens skøn, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 tilføjes Vedtægter: 2013-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-29 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-26 tilføjes Navne: KJELD PEDERSEN HOLDING SIG ApS (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-07-25 fjernes Navne: KJELD PEDERSEN HOLDING SIG ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Kjeld Pedersen (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2005-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2005-12-27 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Askærgårdvej 27, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Direktion: Kjeld Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Navne: KJELD PEDERSEN HOLDING SIG ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Stiftere: Kjeld Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)