Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 2, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Direktion: Lene Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-08 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Legale ejere: Lene Bruun, Jan Bruun (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 08.09.2005 ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Reelle ejere: Lene Bruun, Jan Bruun (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Stiftere: Lene Bruun, Jan Bruun (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-09-29 tilføjes Legale ejere: Lene Bruun, Jan Bruun (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2011-09-29 tilføjes Reelle ejere: Lene Bruun, Jan Bruun (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2011-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som investeringsselskab, herunder investering i værdipapirer. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2011-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2011-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2011-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2011-09-21 tilføjes Vedtægter: 2011-09-21 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-26 tilføjes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 08.09.2005 ApS (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2006-07-25 fjernes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 08.09.2005 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-11 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fengersvej 2, 1., 5230 Odense M (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Direktion: Lene Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-08 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Navne: FINANSIERINGSSELSKABET AF 08.09.2005 ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Stiftere: Lene Bruun, Jan Bruun (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-02)