Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JTH INVEST ApS. (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2006-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CETRA A/S. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2007-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØSTJYSK BYGGESERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-18 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@ejd-firma.dk (offentliggjort 2012-12-28)
Den 2010-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2010-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgensens Alle 9, 8722 Hedensted (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensens Alle 9, 8722 Hedensted (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgensens Alle 9, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensens Alle 9, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-09 tilføjes Direktion: Thomas Bendesgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af og handel med fast ejendom, samt at forestå investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Legale ejere: Thomas Bendesgaard Hansen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2005-09-09 tilføjes Navne: BENDESGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2005-09-09 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bendesgaard Hansen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2005-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-09-09 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Stiftere: Thomas Bendesgaard Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Vedtægter: 2005-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2005-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)