Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PM BYG A/S. (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i danske selskaber, endvidere handel, investering og finansiering efter direktionens skøn, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder samt optage lån til køb af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Vedtægter: 2013-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-26 tilføjes Navne: MICHAEL MORTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-07-25 fjernes Navne: MICHAEL MORTENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2005-09-07 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldehaven 26, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Direktion: Michael Frausing Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Legale ejere: Michael Frausing Mortensen (offentliggjort 2016-09-14)
Den 2005-08-15 tilføjes Navne: MICHAEL MORTENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Frausing Mortensen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Stiftere: Michael Frausing Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)