Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-06 tilføjes Direktion: Claus Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 fjernes Direktion: Frank Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 tilføjes Legale ejere: Jørgen Elmelund Olsen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-04 fjernes Legale ejere: Boet efter Dorthe Annelise Christensen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-05 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Elmelund Olsen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-04 fjernes Reelle ejere: Dorthe Annelise Christensen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-08-02 tilføjes Direktion: Frank Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-16 fjernes Direktion: Dorthe Annelise Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: Dorthe Annelise Christensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-06-13 tilføjes Legale ejere: Boet efter Dorthe Annelise Christensen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 23, 3., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 27, 1. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 27, 1. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2015-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Susåvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Legale ejere: Dorthe Annelise Christensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2009-05-29 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Annelise Christensen (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2009-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-05-29 tilføjes Vedtægter: 2009-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Susåvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Susåvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-08 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Susåvej 6, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2005-09-01 tilføjes Direktion: Dorthe Annelise Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2005-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Navne: DAC INVEST ApS (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2005-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-10-26)
Den 2005-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-07)