Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2009-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: ECIT Consulting A/S. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-03-04 sletter virksomheden Ejerskaber: ECIT Consulting A/S. (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ECIT Consulting A/S. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2015-06-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2015-06-05 tilføjes Vedtægter: 2015-06-05 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2015-06-05 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slugten 7, 9530 Støvring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slugten 7, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-30 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2006-05-30 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Legale ejere: Bue Bjerregaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2005-12-31 tilføjes Reelle ejere: Bue Bjerregaard Pedersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2005-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slugten 7, 9530 Støvring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-22 tilføjes Direktion: Bue Bjerregaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskabsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Navne: BUE BJERREGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2005-03-22 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Stiftere: Bue Bjerregaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-22 tilføjes Vedtægter: 2005-03-22 (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2005-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)