Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Revisor | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlunds Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-13 fjernes Direktion: Søren Rahbek Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-28 fjernes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2006-04-05 tilføjes Direktion: Søren Rahbek Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 fjernes Direktion: Claus Keld Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-03-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Asger Jorns Vej 26, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asger Jorns Vej 26, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb af fast ejendom til erhvervsmæssig udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Vedtægter: 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Binavne: DANSK ONLINE BUSINESS CENTRE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Direktion: Claus Keld Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Legale ejere: X-COMPANY ApS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2004-12-02 tilføjes Navne: DOBC ApS (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2004-12-02 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Gottlieb, Henrik Sandgaard Gottlieb (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2004-12-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-02 tilføjes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Stiftere: X-COMPANY ApS, MMI GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2004-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)