Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 93, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 fjernes Direktion: Bjarne Rishøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 fjernes Navne: WILS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Stiftere: Peter Wils Rishøj, Bjarne Rishøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 93, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Bjarne Rishøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: WILS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Stiftere: Peter Wils Rishøj, Bjarne Rishøj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Vedtægter: 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)