Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ermelundsvej 46, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Navne: VORES BOLIG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Direktion: Ole Kristoffer Bohn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ermelundsvej 46, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 361, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2004-10-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Vedtægter: 2006-10-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 361, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2004-10-18)
Den 2004-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-18 tilføjes Direktion: Ole Kristoffer Bohn Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 tilføjes Navne: VORES BOLIG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-17 fjernes Navne: SCSK 6468 ApS (offentliggjort 2004-10-08)
Den 2004-10-08 tilføjes Navne: SCSK 6468 ApS (offentliggjort 2004-10-08)
Den 2004-10-18 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-18 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)