Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Michael Høltermand | 07.10.2004 | 11.07.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mikus Holding ApS (CVR 27959024) | 05.07.2018 | 13.09.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ilona Hagelweiss Høltermand Mikus | 01.09.2017 | 11.07.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Kim Høltermand | 01.09.2017 | 05.07.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Michael Høltermand | 07.10.2004 | 01.09.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Mikus Holding ApS (CVR 27959024) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 05.07.2018 | 13.09.2018 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Mikus Design A/S (CVR 27513859) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 17.04.2006 | 27.06.2022 | 100,00% | 100,00% |
EJENDOMSSELSKABET NØRGAARDS ALLé ApS (CVR 27513786) | NORMAL | 07.10.2004 | 01.03.2018 | 100,00% | 100,00% |