Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 tilføjes Vedtægter: 2022-06-13 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 fjernes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i aktie- og anpartsselskaber og anden finansiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Navne: SWEET SPOT HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-05-22 fjernes Navne: MSA HASLEV, HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2014-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Vedtægter: 2014-05-23 (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Freerslev Annex 2, 4690 Haslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Freerslev Annex 2, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Freerslev Annex 2, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Direktion: Michael Ruberg Skov-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Legale ejere: Michael Ruberg Skov-Andersen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2004-09-15 tilføjes Navne: MSA HASLEV, HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-30)
Den 2004-09-15 tilføjes Reelle ejere: Michael Ruberg Skov-Andersen (offentliggjort 2017-12-16)
Den 2004-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2004-09-15 tilføjes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2004-09-15 tilføjes Stiftere: Michael Ruberg Skov-Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-09-17)
Den 2004-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)