Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Esben Emil Elmøe | 07.06.2022 | 19.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Sørensen | 06.05.2010 | 19.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Frisch | 06.05.2010 | 19.11.2023 | formand |
Erik Winther | 01.05.2006 | 01.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Korsholm Jeppesen | 01.05.2006 | 06.05.2010 | formand |