Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-24 fjernes Direktion: Henning Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-03 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: henning@rcmodels.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-24 fjernes Navne: BALTZER PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2015-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-11-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-11-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-01-05 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-01-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 16, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2010-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: henning@rcmodels.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggervej 16, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2005-05-26)
Den 2005-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 tilføjes Direktion: Henning Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels- og agenturvirksomhed samt virksomhed beskægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-05 tilføjes Navne: BALTZER PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-04-04 fjernes Navne: PBH 28.590 ApS (offentliggjort 2004-09-07)
Den 2005-04-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-05 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-04-05 tilføjes Vedtægter: 2005-04-05 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-09-03 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Navne: PBH 28.590 ApS (offentliggjort 2004-09-07)
Den 2004-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)