Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Huitfeldt Sander | 16.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Susanne Smith | 24.05.2006 | 16.03.2024 | direktør |
Bjarne Peter Hansen | 30.08.2004 | 24.05.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Rundqvist Nyholm | 19.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Liselotte Marianne Sander | 25.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Allan Christensen | 11.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Grønbæk | 18.05.2014 | 11.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lene Taber | 12.04.2008 | 18.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Jensen | 24.05.2006 | 19.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gert Hansen | 24.05.2006 | 25.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brian Erdmann | 24.05.2006 | 31.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Arne Preben Rask | 08.05.2005 | 24.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lene Taber | 08.05.2005 | 24.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Sloth Andersen | 08.05.2005 | 24.05.2006 | formand |
Bjarne Peter Hansen | 30.08.2004 | 08.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jette Connie Hansen | 30.08.2004 | 08.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Børge Michael Storm Hansen | 30.08.2004 | 08.05.2005 | bestyrelsesmedlem |