Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Scheinemann | 01.09.2005 | 12.08.2009 | adm. dir |
Frank Rasmussen | 03.12.2004 | 22.02.2006 | direktion |
Lennart Flemming Meineche | 03.09.2004 | 01.09.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Mahrt | 06.05.2008 | 12.08.2009 | bestyrelse |
Alexander Thomas Martensen-Larsen | 02.07.2007 | 06.05.2008 | bestyrelse |
Ole Sørensen Bjerregaard | 30.05.2007 | 02.07.2007 | bestyrelse |
Jesper Theill Eriksen | 20.11.2006 | 12.08.2009 | formand |
Carsten Dyrup Revsbech | 20.11.2006 | 12.08.2009 | næstformand |
Christian Winther | 12.04.2006 | 20.11.2006 | bestyrelse |
Annemette Arndal-Lauritzen | 01.09.2005 | 20.11.2006 | næstformand |
Torben Thomasen | 03.12.2004 | 22.12.2006 | bestyrelse |
Henning Vest | 03.09.2004 | 20.11.2006 | formand |
Lennart Flemming Meineche | 03.09.2004 | 24.05.2006 | bestyrelse |
Henrik Scheinemann | 03.09.2004 | 01.09.2005 | næstformand |