Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktesvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Maren Elsebeth Gludsted (direktion) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Legale ejere: Maren Elsebeth Gludsted (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Navne: SVEND GLUDSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Reelle ejere: Maren Elsebeth Gludsted (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2010-08-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-26)
Den 2008-05-22 tilføjes Direktion: Maren Elsebeth Gludsted (direktion) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2008-05-22 fjernes Direktion: Svend Gludsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktesvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Direktion: Svend Gludsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier samt foretage investeringer m.v., særligt i byggebranchen. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Legale ejere: Maren Elsebeth Gludsted (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Navne: SVEND GLUDSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Reelle ejere: Maren Elsebeth Gludsted (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Vedtægter: 2004-08-11 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2004-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)