Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Hovedbranche | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Revisor | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Expand ApS. (offentliggjort 2016-02-02)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ak@expand.nu (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@expand.nu (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Navne: AK INVEST 2016 ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 fjernes Navne: EXPAND UDDANNELSESCENTER ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-16 tilføjes Vedtægter: 2016-02-16 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-16 fjernes Binavne: EXPAND ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Storgade 29, 2., 4180 Sorø (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-08-03 tilføjes Hjemmeside: www.expand.nu (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storgade 29, 2., 4180 Sorø (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2007-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@expand.nu (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 4180 Sorø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 4180 Sorø (offentliggjort 2005-05-13)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 4180 Sorø (offentliggjort 2005-05-13)
Den 2005-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Storgade 29, 4180 Sorø (offentliggjort 2004-08-11)
Den 2005-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor uddannelse og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2005-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Vedtægter: 2005-05-09 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@expanduddannelsescenter.dk (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@expanduddannelsescenter.dk (offentliggjort 2004-08-30)
Den 2004-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storgade 29, 4180 Sorø (offentliggjort 2004-08-11)
Den 2004-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgade 12, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Binavne: EXPAND ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2004-06-28 tilføjes Direktion: Annette Kledal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Legale ejere: Annette Kledal (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2004-06-28 tilføjes Navne: EXPAND UDDANNELSESCENTER ApS (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2004-06-28 tilføjes Reelle ejere: Annette Kledal (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Stiftere: Annette Kledal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-19)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)