Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-11-05 fjernes Navne: ENRAF-NONIUS SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Bestyrelse: Jan Jacob Snoep (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-19 fjernes Direktion: Keld Harbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Bestyrelse: Robert Jans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-27 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, og eventuelt fabrikation, fortrinsvis med de af N.V. Verenigde Industrumentenfabrieken ENRAF-NONIUS fremstillede produkter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-18 tilføjes Vedtægter: 1990-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 fjernes Direktion: Torben Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Bestyrelse: Robert Jans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Torben Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ENRAF-NONIUS SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Åge Larsen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)