Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-11 fjernes Binavne: VIP CARRENTAL A/S, DIALKY DK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Navne: SL 11 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Stiftere: TELECONNECT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, import og eksport og anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Navne: SL 11 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-13 fjernes Navne: SAC RENTAL A/S (offentliggjort 2007-06-01)
Den 2013-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Vedtægter: 2013-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Bestyrelse: Kaj Andreasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Direktion: Bjarne Baunehøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Bestyrelse: Kaj Andreasen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Bestyrelse: René Lolle Ubbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Direktion: Bjarne Baunehøj (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Direktion: René Lolle Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Offersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-11 fjernes Bestyrelse: Stefan Schwærter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-04-01 fjernes Bestyrelse: Magne Schmidt Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-02-09 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2007-12-21 fjernes Bestyrelse: Kristian Vangsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Binavne: VIP CARRENTAL A/S, DIALKY DK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-29 tilføjes Bestyrelse: Kristian Vangsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Navne: SAC RENTAL A/S (offentliggjort 2007-06-01)
Den 2007-03-28 fjernes Navne: SAC RENTAL ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2007-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2007-03-29 fjernes Binavne: VIP CARRENTAL ApS, DIALKY DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-08 tilføjes Binavne: VIP CARRENTAL ApS, DIALKY DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-05 tilføjes Navne: SAC RENTAL ApS (offentliggjort 2005-04-06)
Den 2005-04-04 fjernes Navne: SAC BILUDLEJNING ApS (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 7, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 70, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-29 tilføjes Direktion: René Lolle Ubbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 fjernes Direktion: Michael Tesone (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-29 tilføjes Navne: SAC BILUDLEJNING ApS (offentliggjort 2005-03-29)
Den 2005-03-28 fjernes Navne: DIALKY DK ApS (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-08-16 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-08-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 70, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Michael Tesone (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: DIALKY DK ApS (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: BALTZER ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: TELECONNECT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)