Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norupvej 22, 9550 Mariager (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Norupvej 22, 9550 Mariager (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-02-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norupvej 22, 9550 Mariager (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Norupvej 22, 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norupvej 22, 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Kristian Martin Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Legale ejere: Kristian Martin Jensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: KRISTIAN MARTIN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Martin Jensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2004-06-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Vedtægter: 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)