Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Marie Tvilum | 15.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rune Peter Tvilum | 15.05.2021 | formand |
Børge Tvilum | 30.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klavs Petersen | 28.01.2015 | 07.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jacob Stentebjerg Hansen | 14.03.2011 | 07.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Guhle Larsen | 14.03.2011 | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Holm | 14.11.2007 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jette Eltved | 14.11.2007 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Tvilum | 30.06.2004 | 14.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Rune Peter Tvilum | 30.06.2004 | 14.11.2007 | bestyrelsesmedlem |