Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Navne | Hovedbranche | Direktion | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2024-04-30 fjernes Bestyrelse: Pia Bargholz Kragelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 28, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-10-15)
Den 2023-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 66, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af selskabets bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 66, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 66, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-17 tilføjes Bestyrelse: Anders Oxholm Schultz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-17 tilføjes Legale ejere: A. Schultz Holding ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-17 fjernes Legale ejere: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-17 tilføjes Bestyrelse: Pia Bargholz Kragelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-01-17 fjernes Bestyrelse: Kevin Kabel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-16 fjernes Bestyrelse: Erik Witt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: ERIK WITT HOLDING ApS, CARLSEN HOLDING ÅRHUS ApS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: KABEL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: CARLSEN HOLDING ÅRHUS ApS, ERIK WITT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Witt, Christian Lamp Carlsen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-12-31 fjernes Reelle ejere: Erik Witt (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2016-12-19 tilføjes Vedtægter: 2016-12-19 (offentliggjort 2019-06-05)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: ERIK WITT HOLDING ApS, NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S, ERIK WITT HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2014-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive shippingvirksomhed, transportvirksomhed, logistik og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-10-10 tilføjes Vedtægter: 2014-10-10 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 66, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2013-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 15, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Witt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 fjernes Bestyrelse: Mads Hyllested Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-17 tilføjes Legale ejere: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S, ERIK WITT HOLDING ApS, CARLSEN HOLDING ÅRHUS ApS, KABEL HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 15, 7100 Vejle (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hveensgade 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2010-12-14 tilføjes Navne: NORDIC TRUCKING LOGISTICS A/S (offentliggjort 2010-12-17)
Den 2010-12-13 fjernes Navne: AARHUS TRUCKING LOGISTICS A/S (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hveensgade 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 tilføjes Bestyrelse: Kevin Kabel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Lamp Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-02 fjernes Bestyrelse: Dorthe Hyllested Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-02 tilføjes Direktion: Christian Lamp Carlsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-02 fjernes Direktion: Mads Hyllested Winther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-02 tilføjes Navne: AARHUS TRUCKING LOGISTICS A/S (offentliggjort 2007-04-20)
Den 2007-01-01 fjernes Navne: COPENHAGEN AIR LOGISTICS A/S (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-11-01 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Hyllested Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-01 fjernes Bestyrelse: Benny Gösta Nyström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-08-31 tilføjes Bestyrelse: Karl Richard Falk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-31 fjernes Bestyrelse: Standley Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-31 tilføjes Direktion: Mads Hyllested Winther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-31 fjernes Direktion: Standley Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-13 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 39, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-07-02 tilføjes Bestyrelse: Standley Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-02 tilføjes Binavne: ÅRHUS TRUCKING LOGISTICS A/S, TRANSPORTS CARLSEN A/S, CARLSEN TRANSPORT A/S, AARHUS ROAD LOGISTICS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Direktion: Standley Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Navne: COPENHAGEN AIR LOGISTICS A/S (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2004-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-07-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Stiftere: NORDISTIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-08-13)
Den 2004-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)