Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sigga Maria Niclasen | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Andersen | 30.04.2015 | formand |
Peer Jan Lindharth Rasmussen | 02.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Hansen | 06.07.2012 | 30.04.2015 | formand |
Renée Raim | 06.07.2012 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Pilegaard | 02.07.2004 | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Jepsen | 02.07.2004 | 06.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Otto Frederik Spliid | 02.07.2004 | 06.07.2012 | formand |
Ove Nellemann Larsen | 02.07.2004 | 20.04.2006 | bestyrelsesmedlem |