Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revisor | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Stensgaard Mørch (formand) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-14 fjernes Bestyrelse: Claus Stampe Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Stampe Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-09-30 fjernes Bestyrelse: Torben Möger Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Bestyrelse: Susanne Østergaard Lundby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 fjernes Bestyrelse: Anders Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-16 tilføjes Legale ejere: PensionDanmark Ejendomme Holding K/S (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-15 fjernes Legale ejere: PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Hans Marius Møller (direktør) (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Karsten Withington Brink (direktør) (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-30 tilføjes Direktion: Karsten Withington Brink (direktør) (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2015-10-30 fjernes Direktion: Søren Ulslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Tue Klitgaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Søren Ulslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 fjernes Direktion: Karsten Withington Brink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-30 tilføjes Direktion: Karsten Withington Brink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-30 fjernes Direktion: Mogens Muff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-01 tilføjes Direktion: Mogens Muff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-01 fjernes Direktion: Karsten Withington Brink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-26 tilføjes Direktion: Karsten Withington Brink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-26 fjernes Direktion: Søren Ulslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2012-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udleje fast ejendom samt al anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-13 tilføjes Vedtægter: 2012-01-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 21.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Søren Ulslev (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 fjernes Direktion: Poul Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2006-01-30 tilføjes Bestyrelse: Tue Klitgaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-08-17 tilføjes Legale ejere: PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2005-05-27 tilføjes Bestyrelse: Anders Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2005-05-27 fjernes Bestyrelse: Niels Troelssøn Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 22.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 41, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2004-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1123 København K (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 1123 København K (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Rohde (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 fjernes Bestyrelse: Lars Rohde (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 fjernes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 24.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Navne: PARTNERSELSKABET LANGELINIE ALLÉ 39-43, KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Stiftere: Arbejdsmarkedets Tillægspension (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2004-07-06)
Den 2004-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)