Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ølufgårdsvej 3, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 fjernes Navne: DANPOWER FULL SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-10 fjernes Direktion: Thomas Thon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2005-03-23)
Den 2007-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2005-03-23)
Den 2005-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ølufgårdsvej 3, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: Thomas Thon (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Navne: DANPOWER FULL SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Vedtægter: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 fjernes Navne: DKB 1104 ApS (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 70, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Sven Flemming Koch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: DKB 1104 ApS (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: LIGREMA III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)