Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 fjernes Direktion: Niels Jørgen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 fjernes Navne: POSEIDON HUSBÅDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-30 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-30 fjernes Direktion: Tage Christian Agertoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 14, 7600 Struer (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 14, 7600 Struer (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3, 7600 Struer (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2008-04-23 tilføjes Direktion: Tage Christian Agertoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-23 fjernes Direktion: Niels Jørgen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygning og reparation af både (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3, 7600 Struer (offentliggjort 2004-07-15)
Den 2004-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-09 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, salg og udlejning af husbåde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Hovedbranche: Bygning og reparation af både (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-09 tilføjes Navne: POSEIDON HUSBÅDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3460 (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3460 (offentliggjort 2004-07-01)
Den 2004-07-09 tilføjes Revisor: Lindtorp Hangarudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-09 tilføjes Vedtægter: 2004-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)