Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Bestyrelse: Ole Hjørringgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Direktion: Ole Hjørringgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Navne: PROVITAL INTERNATIONAL CONSORTIUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Stiftere: DANVEST LICENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-25 fjernes Bestyrelse: Kjeld Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, markedsføre og levere avanceret udstyr og ydelser indenfor verdensledende afsaltning og vandrensning på licensbasis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Navne: PROVITAL INTERNATIONAL CONSORTIUM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Vedtægter: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 fjernes Navne: PROVITAL INTERNATIONAL KONSORTIUM A/S (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-17 tilføjes Navne: PROVITAL INTERNATIONAL KONSORTIUM A/S (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-17 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Thorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Direktion: Ole Hjørringgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Stiftere: DANVEST LICENSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)