Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjaltesvej 19, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Binavne: RANDERS UNDERBORING A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: erikg@erikg.dk (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Legale ejere: E.G.H HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Navne: ENTREPRENØRFIRMA ERIK G HANSEN A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Stiftere: Erik Gantzhorn Hansen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: erikg@erikg.dk (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: gante@post4.tele.dk (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Erik Gantzhorn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-15 fjernes Bestyrelse: Mette Marie Klith Hansen (formand) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Erik Gantzhorn Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2010-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2010-07-01 tilføjes Vedtægter: 2010-07-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-31 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2010-01-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjaltesvej 19, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjaltesvej 19, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-06-02)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjaltesvej 19, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-06-02)
Den 2006-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 27, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-07 tilføjes Legale ejere: E.G.H HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: gante@post4.tele.dk (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2004-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 27, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Bestyrelse: Mette Marie Klith Hansen (formand) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2004-06-28 tilføjes Binavne: RANDERS UNDERBORING A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Direktion: Erik Gantzhorn Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMA ERIK G HANSEN A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Stiftere: Erik Gantzhorn Hansen (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-14)