Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Revisor | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2005-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: LEO MADSEN MASKINER ApS. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2005-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: RTS ApS. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-02-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Advice Capital Breakthrough Biotech Fund A/S. (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Vedtægter: 2018-01-17 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-10-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-10-24 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-05-15 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-15 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-16 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2015-02-16 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: Post@CNCmaskiner.dk (offentliggjort 2013-03-21)
Den 2011-04-08 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-04-08 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-08-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-08-27 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 20, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Direktion: Steen Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Legale ejere: Steen Axelsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2004-06-29 tilføjes Navne: CNC MASKINER ApS (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-29 tilføjes Reelle ejere: Steen Axelsen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-29 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Stiftere: Steen Axelsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2004-06-29 tilføjes Vedtægter: 2004-06-29 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)