Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Spobjergvej 50, 2. 9., 8220 Brabrand (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Binavne: MANTRONIX ApS (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Navne: INSTITUT FOR KONKURRENCEKRAFT ApS (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Stiftere: Johann Elmo Pedersen (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spobjergvej 50, 2. 9., 8220 Brabrand (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fregerslevvej 7, 2. th., 8362 Hørning (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-08-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-18 fjernes Direktion: Johann Elmo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-11-21 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2012-11-21 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er bedrive naturvindenskabelig forskning til menneskelighedens fremme. Samt at hjælpe børn fra dårlige sociale vilkår, med at udnytte det naturvidenskabelige potentiale til dets fulde. (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2011-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2011-06-21 tilføjes Vedtægter: 2011-06-21 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-06-17 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-17 fjernes Revisor: TOTAL REVISION ÅRHUS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Revisor: TOTAL REVISION ÅRHUS REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-13 fjernes Revisor: CHRISTIAN E OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-07-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-06 tilføjes Revisor: CHRISTIAN E OLSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-27 fjernes Revisor: Christian Egon Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fregerslevvej 7, 2. th., 8362 Hørning (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fregerslevvej 7, 2. th., 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-03-15 tilføjes Navne: INSTITUT FOR KONKURRENCEKRAFT ApS (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2006-03-14 fjernes Navne: MANTRONIX ApS (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2005-06-27 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-07-05)
Den 2005-06-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fregerslevvej 7, 2. th., 8362 Hørning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 tilføjes Binavne: MANTRONIX ApS (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Direktion: Johann Elmo Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Navne: MANTRONIX ApS (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Revisor: Christian Egon Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Stiftere: Johann Elmo Pedersen (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-01)