Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AQUAPRI HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnehøjen 15, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Direktion: Nels Buchvardt Priess (direktion) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: Nels Buchvardt Priess (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Navne: N. PRIESS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes ObligatoriskEmail: nels@aquapri.dk (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-04-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Reelle ejere: Nels Buchvardt Priess (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-12 tilføjes ObligatoriskEmail: nels@aquapri.dk (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2016-12-14 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2016-12-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed dambrugsvirksomhed og anden virksomhed i tilknytning til produktion og handel med fersk fisk. Formålet kan opfyldes via datterselskaber. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2012-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2012-03-02 tilføjes Vedtægter: 2012-03-02 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-04-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnehøjen 15, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnehøjen 15, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnehøjen 15, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 tilføjes Direktion: Nels Buchvardt Priess (direktion) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-02-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Legale ejere: Nels Buchvardt Priess (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Navne: N. PRIESS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Reelle ejere: Nels Buchvardt Priess (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2004-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)