Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Houlkærshøjen 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Navne: JAN POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Stiftere: Jan Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Direktion: Jan Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houlkærshøjen 10, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevænget 13, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i InProject ApS samt pleje af kapitalinteresser heri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-08 tilføjes Vedtægter: 2008-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevænget 13, 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Direktion: Jan Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Navne: JAN POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Stiftere: Jan Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)