Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Lynge Pedersen | 21.12.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Munk Christensen | 10.09.2019 | 21.12.2020 | direktør |
Trine Munk Christensen | 27.05.2013 | 16.08.2019 | direktør |
Peter Christensen | 27.08.2004 | 27.05.2013 | direktør |
Kim Madsen | 22.06.2004 | 27.08.2004 | adm. dir |