Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RE-BAG A/S. (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2016-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordal Clausen Invest 4 ApS. (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Claus Levin Ulrich (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-07-07 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-07-07 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab, CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2016-12-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-08-08)
Den 2005-08-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-07-23)
Den 2004-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-29 tilføjes Legale ejere: Claus Levin Ulrich (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2004-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebjerg Alle 11, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-09 tilføjes Direktion: Claus Levin Ulrich (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2004-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være anpartshaver i U3 ApS samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøner forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Navne: CLU HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-06-09 tilføjes Reelle ejere: Claus Levin Ulrich (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2004-06-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2004-06-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2004-06-09 tilføjes Vedtægter: 2004-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-13)
Den 2004-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)