Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ruten 20, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-23 fjernes Direktion: Allan Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-23 fjernes Navne: FRIIS & JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Stiftere: PETER FRIIS HOLDING ApS, ALLAN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-17 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN VALENTIN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at eje anparter og aktier i datterselskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-27 tilføjes Vedtægter: 2010-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JAN VALENTIN ANDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2008-08-25 fjernes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ruten 20, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-21 tilføjes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Navne: FRIIS & JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2004-06-21 tilføjes Stiftere: PETER FRIIS HOLDING ApS, ALLAN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)