Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 28, 5792 Årslev (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2023-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2023-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2006-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK LYD OG LYS HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2022-12-31 tilføjes Direktion: Eva Bodi Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Jørgen Michael Brosbøl (direktør) (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Eva Bodi Hansen (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Jørgen Michael Brosbøl (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Navne: Bodi Holding ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-30 fjernes Navne: BROSVOX ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Eva Bodi Hansen (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Jørgen Michael Brosbøl (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2017-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 11, 5200 Odense V (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: eva@lydoglys.dk (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 11, 5200 Odense V (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 11, 5200 Odense V (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-05-27 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i datterselskabet Dansk Lyd og Lys A/S og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2008-12-04 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2008-12-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2008-12-04 tilføjes Vedtægter: 2008-12-04 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2008-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavsenvænget 11, 5200 Odense V (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2004-06-10 tilføjes Direktion: Jørgen Michael Brosbøl (direktør) (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2004-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2004-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Legale ejere: Jørgen Michael Brosbøl (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2004-06-10 tilføjes Navne: BROSVOX ApS (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2004-06-10 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Michael Brosbøl (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2004-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-10 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-26)
Den 2004-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)