Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-04 tilføjes Reelle ejere: Lene Norup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2007-06-25 tilføjes Revisor: O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 fjernes Revisor: NNC REVISION REGIST. REVISIONSVIRKSOMHED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glaspustervej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Glaspustervej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-02 tilføjes Legale ejere: Lene Norup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2004-10-01 tilføjes Direktion: John Leif Norup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 fjernes Direktion: Andreas Stampe Langballe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glaspustervej 4, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 tilføjes Direktion: Andreas Stampe Langballe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomme, handel, service, industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HANSTHOLM AF 2004 ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-06-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-11 tilføjes Revisor: NNC REVISION REGIST. REVISIONSVIRKSOMHED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Stiftere: Andreas Stampe Langballe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Vedtægter: 2004-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-22)
Den 2004-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)