Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2004-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K. T. ANLÆGSGARTNER A/S AUT. KLOAKMESTER. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-03-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-03-24 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Revisor: SVEND AAGE JENSEN 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Revisor: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2012-09-24)
Den 2012-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadgårdsvej 36, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 tilføjes Direktion: Kurt Thuesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et eller flere selskaber, som driver anlægsgartnervirksomhed, virksomhed som autoriseret kloakmester og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, eller anden handel, industri og servicevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Legale ejere: Kurt Thuesen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2004-06-07 tilføjes Navne: KURT THUESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-07-14)
Den 2004-06-07 tilføjes Reelle ejere: Kurt Thuesen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2004-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2004-06-07 tilføjes Revisor: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Stiftere: Kurt Thuesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Vedtægter: 2004-06-07 (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-14)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)