Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 32, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 fjernes Navne: BYG OG FORNY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Stiftere: Rasmus Grøn Skammelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-04 fjernes Direktion: Rasmus Grøn Skammelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbygade 32, st. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Direktion: Rasmus Grøn Skammelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed vedrørende byggearbejde, herunder tømrerarbejde, murerarbejde, malerarbejde, VVS-arbejde og anlægsarbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Navne: BYG OG FORNY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Stiftere: Rasmus Grøn Skammelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Vedtægter: 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)