Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hansen & Køster Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2010-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SANDER ZACHO ApS. (offentliggjort 2015-01-10)
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrænten 30, 4600 Køge (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevej 94, 4600 Køge (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevej 94, 4600 Køge (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2019-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 8, 4681 Herfølge (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mettesanderz@gmail.com (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-02-15 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-12 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2015-10-12 fjernes Revisor: Boye Rynord (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2014-07-01 tilføjes Revisor: Boye Rynord (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2014-07-01 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 8, 4681 Herfølge (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2007-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 26, 4652 Hårlev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 26, 4652 Hårlev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 26, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-12 tilføjes Reelle ejere: Mette Sander Zacho (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2004-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 26, 4652 Hårlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 tilføjes Direktion: Mette Sander Zacho (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Legale ejere: Mette Sander Zacho (offentliggjort 2015-01-10)
Den 2004-06-11 tilføjes Navne: METTE SANDER HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2004-06-11 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Stiftere: Mette Sander Zacho (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)