Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Seifert | 28.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Asmund Christensen | 15.12.2020 | 28.02.2022 | direktør |
Hans Erik Frost | 23.09.2014 | 15.12.2020 | direktør |
Anders Jørgen Lykke Sørensen | 11.06.2004 | 23.09.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle August Anneberg | 15.12.2020 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Asmund Christensen | 15.12.2020 | 28.02.2022 | bestyrelsesmedlem |