Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Jørgen Andersen | 13.10.2009 | 24.06.2010 | adm. dir |
Niels Jørgen Andersen | 10.06.2004 | 25.09.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Bang Andersen | 13.10.2009 | 24.06.2010 | bestyrelse |
Mads Lillelund Bang Andersen | 13.10.2009 | 24.06.2010 | bestyrelse |
Kent Bang Andersen | 13.10.2009 | 24.06.2010 | formand |
Niels Jørgen Andersen | 25.09.2007 | 13.10.2009 | bestyrelse |
Thue Thuesen Johansen | 28.11.2005 | 13.10.2009 | bestyrelse |
Jørgen Purup | 28.11.2005 | 13.10.2009 | bestyrelse |
Kent Bang Andersen | 28.11.2005 | 25.09.2007 | bestyrelse |
Gunner Kjeldsen | 10.06.2004 | 28.11.2005 | bestyrelse |
Niels Jørgen Andersen | 10.06.2004 | 28.11.2005 | bestyrelse |
Karen Bang Andersen | 10.06.2004 | 28.11.2005 | formand |