Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liljehaven 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i datterselskaber, associerede selskaber, fast ejendom eller værdipapirer alt efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: yasse@polygondb.dk (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: yasse@bygningskontrol.dk (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2014-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: YBH EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Polygon DB A/S. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Novi Tech ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: DBK Invest A/S. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DBK Invest A/S. (offentliggjort 2020-04-05)
Den 2018-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: POLYGON A/S. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-06-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Novi Tech ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DBK Invest A/S. (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fruerhøjvænget ApS. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sygehusparken ApS. (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2021-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gedemålet ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: yasse@bygningskontrol.dk (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i et holdingselskab med interesser i skadeservice, samt i forbindelse hermed stående aktiviteter. Selskabet kan erhverve fast ejendom. (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2008-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-29 tilføjes Vedtægter: 2008-01-29 (offentliggjort 2021-09-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkebovej 5, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Direktion: Yassine Ben Hamouda (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Legale ejere: Yassine Ben Hamouda (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2004-06-10 tilføjes Navne: YBH HOLDING ApS (offentliggjort 2004-06-11)
Den 2004-06-10 tilføjes Reelle ejere: Yassine Ben Hamouda (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2004-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-06-10 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Stiftere: Yassine Ben Hamouda (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-11)
Den 2004-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)