Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 31, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-13 fjernes Direktion: Aase Lyngsø Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-13 fjernes Navne: LYNGSØ INVEST. VIBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-07-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD KLOVBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD KLOVBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 fjernes Revisor: EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-13 tilføjes Revisor: EJ AF 1/4-01 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-20 tilføjes Navne: LYNGSØ INVEST. VIBORG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-19 fjernes Navne: MIDTJYDSK LYSKOPI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 tilføjes Vedtægter: 1999-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-19 fjernes Bestyrelse: Aase Lyngsø Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-18 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-18 fjernes Revisor: Poul Linnemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Bestyrelse: Poul-Erik Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-19 fjernes Revisor: Reg. revisor Poul Søgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 31, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-21 tilføjes Bestyrelse: Poul-Erik Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-21 tilføjes Direktion: Aase Lyngsø Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-21 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-21 tilføjes Navne: MIDTJYDSK LYSKOPI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-11-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-21 tilføjes Revisor: Reg. revisor Poul Søgaard, Poul Linnemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)