Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-01 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvejen 31, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2011-09-26)
Den 2011-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglrisvej 7, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2011-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: solholmis@gmail.com (offentliggjort 2011-09-26)
Den 2011-09-26 tilføjes Navne: Solholm I/S (offentliggjort 2011-09-26)
Den 2011-09-25 fjernes Navne: Fuglrisvej 7 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af andet kvæg og bøfler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden kvægavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglrisvej 7, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglrisvej 7, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglrisvej 7, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden kvægavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Interessenter: Jens Ole Peter Holm, Birgit Solvej Hansen (offentliggjort 2004-10-01)
Den 2004-09-01 tilføjes Navne: Fuglrisvej 7 I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-01 tilføjes Reelle ejere: Birgit Solvej Hansen, Jens Ole Peter Holm (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2004-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)