Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Wedel | 09.09.2024 | adm. dir |
Henning Kopp | 09.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Kopp | 19.06.1969 | 08.09.2024 | direktør |
Anders Wedel | 19.06.1969 | 08.07.2002 | direktør |
Claus Viggo Wedel | 19.06.1969 | 15.01.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Kopp | 04.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Anders Wedel | 04.06.2008 | formand |
Knud Otte Jørgensen | 30.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Poul Allan Juhl | 19.06.1969 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Viggo Wedel | 19.06.1969 | 10.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kopp | 19.06.1969 | 01.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ove Jessen | 19.06.1969 | 31.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ole Kjeld Hansen | 19.06.1969 | 13.05.1991 | bestyrelsesmedlem |