Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-06-07 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SCHÖNHAGEN VI. (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-07 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Legale ejere: Momentum Komplementar ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET SCHÖNHAGEN VI ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Stiftere: DIFKO VIND A/S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-11-04 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-11-04 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Gæmelke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-11-04 fjernes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-04 tilføjes Vedtægter: 2022-11-04 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: MOMENTUM ENERGY INVEST ApS, Momentum Komplementar ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-07-01 fjernes Legale ejere: Peter Gæmelke, Jens Christian Gæmelke, Hans Michael Thorhauge, Jan Michael Buschardt, Frits Günther Løkke, Jens Elkjær Borch, Niels Christian Dahl Hansen, MOMENTUM ENERGY INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 tilføjes Bestyrelse: Jacob Richter (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-03-23 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-03-23 tilføjes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-03-23 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-02 fjernes Legale ejere: Christian Wohlert Thorhauge (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2017-04-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-04-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-06-22 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Dahl Hansen (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2016-06-21 fjernes Legale ejere: Bent Erling Rasmussen, Niels Christian Dahl Hansen (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2015-09-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2014-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2014-06-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2014-06-19 fjernes Direktion: Jesper Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko Schönhagen VI ApS (herefter "Kommanditselskabet"), samt at administrere Kommanditselskabet og driften af Kommanditselskabets vindmøller i Tyskland. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2014-06-19 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET SCHÖNHAGEN VI ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2014-06-18 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN VI ApS (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2014-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2014-06-19 tilføjes Vedtægter: 2014-06-19 (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-04-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Michael Thorhauge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2012-04-10 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Dahl Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nedergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Direktion: Jesper Nedergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-01 fjernes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-17 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 tilføjes Bestyrelse: Frans Vestergaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 tilføjes Direktion: Frans Vestergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-13 fjernes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-08-27)
Den 2007-11-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Balling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-26 fjernes Bestyrelse: Finn Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-26 tilføjes Direktion: Lars Balling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-26 fjernes Direktion: Finn Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 tilføjes Bestyrelse: Finn Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 fjernes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 tilføjes Direktion: Finn Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-14 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Frøstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 fjernes Bestyrelse: Robert Dan Skjødt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 fjernes Direktion: Robert Dan Skjødt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-26 tilføjes Legale ejere: Christian Wohlert Thorhauge, Jens Elkjær Borch (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2004-12-24 tilføjes Legale ejere: Frits Günther Løkke (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2004-12-21 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Dahl Hansen (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2004-12-14 tilføjes Legale ejere: Jan Michael Buschardt (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2004-12-13 tilføjes Legale ejere: Bent Erling Rasmussen (offentliggjort 2016-07-27)
Den 2004-12-12 tilføjes Legale ejere: Hans Michael Thorhauge (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2004-11-14 tilføjes Legale ejere: Jens Christian Gæmelke (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2004-11-13 tilføjes Legale ejere: Peter Gæmelke (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2004-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2004-06-07 tilføjes Bestyrelse: Robert Dan Skjødt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-07 tilføjes Direktion: Robert Dan Skjødt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-07 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-08-27)
Den 2004-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN VI ApS (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2004-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2004-06-07 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-07 tilføjes Stiftere: DIFKO VIND A/S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-01)