Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ege Alle 55, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-28 fjernes Interessenter: Alex Peder Bräuner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-28 fjernes Navne: Alex Bräuner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ege Alle 55, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ege Alle 55, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ege Alle 55, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-01 tilføjes Interessenter: Alex Peder Bräuner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2004-06-01 tilføjes Navne: Alex Bräuner (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2004-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-02-23)