Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANPIPE A/S. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2012-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Aktieselskabet af 9. december 2015. (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2013-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ScanPipe Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2017-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Plast-Nordic ApS. (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ULRIKSHOLM A/S. (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Bestyrelse: Mikael Lundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Direktion: Mikael Lundgaard (direktion) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: ro@scanpipe.dk (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Legale ejere: ScanPipe Holding ApS, SJL HOLDING MIDDELFART ApS, KML HOLDING MIDDELFART ApS, ARL HOLDING MIDDELFART ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: ScanPipe Holding ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Reelle ejere: Mikael Lundgaard, Sofus Johannes Lundgaard, Karoline Mathilde Lundgaard, Andrea Regitse Lundgaard, Mikael Lundgaard (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Sofus Johannes Lundgaard, Karoline Mathilde Lundgaard, Andrea Regitse Lundgaard, Mikael Lundgaard (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Mikael Lundgaard (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-22 tilføjes Bestyrelse: Mikael Lundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-11-12 tilføjes Navne: ScanPipe Holding ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-11-11 fjernes Navne: ML-HOLDING FAABORG ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-11-12 tilføjes Vedtægter: 2015-11-12 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-03-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-03-27 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2013-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2013-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 332, 5690 Tommerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Scanpipe A/S og andre fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investeringer og eje fast ejendom. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2013-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2013-04-25 tilføjes Vedtægter: 2013-04-25 (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2013-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 224.000,00 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2013-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2013-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2013-02-04 tilføjes Legale ejere: SJL HOLDING MIDDELFART ApS, KML HOLDING MIDDELFART ApS, ARL HOLDING MIDDELFART ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2012-09-20 tilføjes Legale ejere: ScanPipe Holding ApS (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2012-09-20 tilføjes Reelle ejere: Mikael Lundgaard, Mikael Lundgaard (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2011-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: ro@scanpipe.dk (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 332, 5690 Tommerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensvej 332, 5690 Tommerup (offentliggjort 2004-09-22)
Den 2004-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensvej 332, 5690 Tommerup (offentliggjort 2004-09-22)
Den 2004-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: 322 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: 322 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-28 tilføjes Direktion: Mikael Lundgaard (direktion) (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-01-01 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-28 tilføjes Navne: ML-HOLDING FAABORG ApS (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2004-05-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2004-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2004-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-02)