Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkestien 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Bestyrelse: Rolf Amdi Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Direktion: Rolf Amdi Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Navne: KVITØRN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Stiftere: Rolf Amdi Jakobsen, E.G.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-23 tilføjes Bestyrelse: Ann Sofie Smed Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 fjernes Bestyrelse: Henry Gorm Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-02-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre sekskaber, erhverve fast ejendom, samt al virksomhed som efter direktionens skøn er belægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 tilføjes Vedtægter: 2007-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkestien 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frankrigvej 11, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-08-31 tilføjes Bestyrelse: Henry Gorm Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Bestyrelse: Rolf Amdi Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Navne: KVITØRN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-22 fjernes Navne: KVITØRN ApS (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2007-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2007-05-23 fjernes Direktion: Henry Gorm Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frankrigvej 11, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frankrigvej 11, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frankrigvej 11, 8543 Hornslet (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 641, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-05-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 641, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2004-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 647, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 647, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Direktion: Henry Gorm Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Navne: KVITØRN ApS (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Stiftere: Rolf Amdi Jakobsen, E.G.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)